”Vi kan ikke bare smide penge i nakken på folk”
Kasper Frandsen
NyhedsredaktørHvis man har beskæftiget sig en lille smule med udviklingspolitik, kender man risikoen med udviklingsbistand.
Mette Gjerskov (S)
Formand for Udenrigspolitisk Nævn og udviklingsordfører
Altinget | Udvikling vil den kommende tid interviewe alle Folketingets udviklingsordførere for at give et samlet billede af hvert partis udviklingspolitik.
Tidligere interview:
Venstre: Udviklingspolitik skyder med spredehagl
DF: Måske kunne vi "adoptere" ét udviklingsland
I regeringsgrundlaget står der, at det er regeringens mål på "på sigt" at hæve udviklingsbistanden til én procent af Danmarks BNI.
Det mål er rigtigt at stile efter, mener Socialdemokraternes nye udviklingsordfører, Mette Gjerskov. Men hun advarer mod at løbe for hurtigt efter målet.
"Udviklingsbistand handler også om afløb og langtidsplanlægning - man skal ikke bare smide penge efter folk uden at gøre det på den rigtige måde og have en plan med det. Og så skal vi selvfølgelig kun øge bistanden, i takt med at det hænger sammen med udviklingen i den danske økonomi. Sådan er det," siger hun til Altinget.dk.
Født 28. juli 1966 i Gundsø, datter af fhv. skyldrådsformand Gert Gjerskov og pensioneret overlærer Louise Gjerskov.
Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Sjællands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Roskilde Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Roskildekredsen fra 2002.
Parlamentarisk karriere
Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri fra 3. oktober 2011 til 9. august 2013.
Uddannelse og erhverv
Cand.agro., Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, fra 1987 til 1993.
Matematik, fysik og kemi, VUC Ballerup, fra 1986 til 1987.
Samfundssproglig student, Amtsgymnasiet i Roskilde, fra 1982 til 1985.
Centerleder, Center for frivilligt socialt arbejde, fra 2004 til 2005.
Fuldmægtig, BioTIK-sekretariatet, Forbrugerstyrelsen, fra 2001 til 2004.
Afdelingsleder, Direktoratet for FødevareErhverv, fra 1999 til 2001.
Fuldmægtig, Fødevareministeriet, fra 1995 til 1999.
Tillidshverv
Formand for Dansk Røde Kors, Gundsø lokalafdeling 1994-2005. Vicepræsident for Dansk Røde Kors 1999-2004. Medlem af Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde 2001-2004.