John Dyrby Paulsen genopstiller ikke
NAVNE: Efter 10 år i Folketinget meddeler Socialdemokraternes udenrigsordfører, John Dyrby Paulsen, at han ikke genopstiller ved næste folketingsvalg.
Anne Justesen
Chef for medie- og forretningsanalyseJohn Dyrby Paulsen har siddet i Folketinget for Socialdemokraterne siden 2005, men efter næste valg er det slut.
"Jeg har valgt ikke at genopstille, fordi jeg efter 10 år i Folketinget gerne vil prøve noget andet, og jeg vil ikke bede vælgerne om at stemme på mig eller vores gode lokale folk om at arbejde for mit genvalg vel vidende, at jeg har lyst til at lave noget andet," skriver han i en pressemeddelelse.
I valgforsker Søren Risbjergs kvalitetsvægtede gennemsnit af december måneds meningsmålinger står Socialdemokraterne til at få 20,9 procent af stemmerne. Men det er ikke udsigten til et dårligt valg, som får John Dyrby Paulsen til ikke at genopstille, understreger han:
"Min beslutning om ikke at genopstille er ikke et resultat af de svigtende meningsmålinger på landsplan eller overvejelser om mulighederne for genvalg; og selvom jeg fik en garanti for at blive genvalgt ville det ikke ændre min beslutning om ikke at genopstille," skriver han.
Der skal være valg til Folketinget senest i september 2015.
Blå bog: John Dyrby Paulsen
Født i 1963 i Korsør
Aktuelle ordførerskaber
Grundlovsordfører
Udenrigsordfører
Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet 7. februar 2006 til 13. november 2007.
Midlertidigt folketingsmedlem for Socialdemokratiet fra 6. september 2005 til 6. februar 2006.
Midlertidigt folketingsmedlem for Socialdemokratiet 10. marts 2005 til 30. april 2005.
Kandidat for Socialdemokratiet i Slagelsekredsen fra 2003.
Uddannelse og erhverv
HD Udenrigshandel, København, fra 1990 til 1992.
Cand.polit., København, fra 1983 til 1990.
Markedskonsulent, Kommuneinformation, fra 2001 til 2005.
Erhvervskonsulent, Vestsjællands Erhvervsråd, fra 1994 til 2000.
Chefkonsulent, Deloitte, fra 1992 til 1994.
Prokurist, Bikuben, fra 1990 til 1992.
Tillidshverv
Medlem af byrådet i Korsør Kommune 1998-2005, formand for teknisk udvalg 2000-2005.
Medlem af bestyrelsen for Korsør Havn 1998-2005. Medlem af bestyrelsen for Rovesta 2001-2005.
Kilde: FT.dk.